RIVERO MARTEL CARLOS JESUS
Informe ejecutivo de RIVERO MARTEL CARLOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERO MARTEL CARLOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZUZAS'S PELUQUEROS SL | Administrador Mancomunado | 09/01/2009 | 09/01/2015 |
ZUZAS'S PELUQUEROS SL | Liquidador Mancomunado | 09/01/2015 | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE RIVERO MARTEL CARLOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO MARTEL CARLOS JESUS
Empresa: ZUZAS'S PELUQUEROS SL
Liquidador Mancomunado
- Hernandez Monagas Maria Del Carmen
- Rivero Martel Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 149, S 8, H GC 41555, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-35
Empresa: ZUZAS'S PELUQUEROS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Monagas Maria Del Carmen
- Rivero Martel Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 149, S 8, H GC 41555, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-35
Empresa: ZUZAS'S PELUQUEROS SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Monagas Maria Del Carmen
- Rivero Martel Carlos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 148, S 8, H GC 41555, I/A 1 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-35
Información de RIVERO MARTEL CARLOS JESUS
Mostramos los datos de RIVERO MARTEL CARLOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO MARTEL CARLOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos