RIVERO BUYOSA RAMON
Informe ejecutivo de RIVERO BUYOSA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE RIVERO BUYOSA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRIMSON INVEST SL | Administrador Unico | 03/03/2011 | |
AGMAL 5000 SL | Administrador Unico | 21/07/2010 | |
MEDIUM NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 20/08/2009 |
VINCULACIONES DE RIVERO BUYOSA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO BUYOSA RAMON
Empresa: TRINER LAND SL
Administrador Unico
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42579 , F 174, S 8, H B 410636, I/A 4 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: LLAMS SA
Administrador Unico
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23688 , F 140, S 8, H B 59936, I/A 9 N (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-08
Empresa: TABARA FORTE 3000 SL
Administrador
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28178 , F 43, S 8, H B 132844, I/A 8 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Empresa: FENALSON TRADE SL
Administrador Unico
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43293 , F 121, S 8, H B 345959, I/A 6 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-08
Empresa: WHISTESTONE SL
Administrador Solidario
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 68, S 8, H B 171367, I/A 20 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08
Empresa: GREMI D'HOTELS DE BARCELONA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34206 , F 162, S 8, H B 245005, I/A 10 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-08
Empresa: TRINER LAND SL
Administrador Unico
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42579 , F 172, S 8, H B 410636, I/A 2 (07/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Empresa: DRIMSON INVEST SL
Administrador Unico
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42254 , F 87, S 8, H B 405824, I/A 2 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-08
Empresa: AGMAL 5000 SL
Administrador Unico
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41949 , F 2, S 8, H B 396709, I/A 2 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-08
Empresa: WHISTESTONE SL
Administrador Solidario
- Maristany Estabanell Alejo
- Rivero Buyosa Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 66, S 8, H B 171367, I/A 18 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
VER MAS ACTOS
Información de RIVERO BUYOSA RAMON
Mostramos los datos de RIVERO BUYOSA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO BUYOSA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos