RIVERO ANTAS NICOLAS
Informe ejecutivo de RIVERO ANTAS NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVERO ANTAS NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRABIN SA | Presidente | 17/11/2023 | |
FRABIN SA | Consejero | 17/11/2023 | |
FRABIN SA | Apoderado Solidario | 07/02/2014 |
VINCULACIONES DE RIVERO ANTAS NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO ANTAS NICOLAS
Empresa: FRABIN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Porta Barraut Ignacio
- Rivero Antas Maria Del Socorro
- Rivero Antas Nicolas
Presidente
- Rivero Antas Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 7, S 8, H B 30307, I/A 17 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: FRABIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Porta Barraut Ignacio
- Rivero Antas Maria Del Socorro
- Rivero Antas Nicolas
Presidente
- Rivero Antas Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 7, S 8, H B 30307, I/A 17 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Empresa: FRABIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Porta Barraut Ignacio
- Rivero Antas Maria Del Socorro
- Rivero Antas Nicolas
Presidente
- Rivero Antas Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 7, S 8, H B 30307, I/A 16 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Empresa: FRABIN SA
Apoderado Solidario
- Rivero Antas Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 6, S 8, H B 30307, I/A 15 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Empresa: FRABIN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rivero Alvarez Francisco
- Rivero Antas Maria Del Socorro
- Rivero Antas Nicolas
Presidente
- Rivero Antas Nicolas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28419 , F 6, S 8, H B 30307, I/A 13 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Información de RIVERO ANTAS NICOLAS
Mostramos los datos de RIVERO ANTAS NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO ANTAS NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos