RIVERO AGUERA ABEL
Informe ejecutivo de RIVERO AGUERA ABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERO AGUERA ABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORREDURIA DE SEGUROS FIDO XXI SL | Administrador Unico | 05/09/2023 | |
AGUERA GESTION SL | Administrador Unico | 16/03/2022 | |
SUMA INVEST SAN PEDRO SL | Administrador Solidario | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE RIVERO AGUERA ABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO AGUERA ABEL
Empresa: CORREDURIA DE SEGUROS FIDO XXI SL
Administrador Unico
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6392, L 5300, F 28, S 8, H MA176523, I/A 1 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-29
Empresa: AGUERA GESTION SL
Administrador Unico
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1977, L 890, F 125, S 8, H MA 28203, I/A 5 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-29
Empresa: SUMA INVEST SAN PEDRO SL
Administrador Solidario
- Aguilar Toro Jose Damian
- Diaz Muñoz David
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6035, L 4942, F 36, S 8, H MA161012, I/A 1 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-29
Liquidador
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 148, S 8, H MA100672, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Administrador Unico
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 148, S 8, H MA100672, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-29
Empresa: FIDO XXI CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Unico
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 147, S 8, H MA100672, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-29
Empresa: FIDO XXI CORREDURIA DE SEGUROS SL
Socio Único
- Rivero Aguera Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4621, L 3529, F 147, S 8, H MA100672, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-29
Información de RIVERO AGUERA ABEL
Mostramos los datos de RIVERO AGUERA ABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO AGUERA ABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos