RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDSTREAM SL | Administrador Unico | 26/08/2020 | 31/01/2024 |
IRM SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | 31/01/2024 |
BRANDEL ZONE SL | Administrador Unico | 20/02/2023 | 30/06/2023 |
INNOVACION Y DESARROLLO DOCENTE SL | Administrador Unico | 24/01/2020 | 25/02/2022 |
SAMER SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 15/03/2017 | 21/01/2022 |
CALIJONDA SL | Administrador Unico | 08/04/2021 | 14/10/2021 |
CALIJONDA SL | Liquidador | 14/10/2021 | 14/10/2021 |
DIMASDI CONSULTING SL | Administrador Unico | 23/04/2012 | 10/06/2021 |
OMNIFECT IBERICA SL | Administrador Unico | 12/09/2019 | 18/11/2020 |
FRAME BY TM SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | 25/07/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO
Empresa: MEDSTREAM SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43012 , F 71, S 8, H B 417790, I/A 3 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Empresa: IRM SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44839 , F 136, S 8, H B 469052, I/A 3 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Empresa: BRANDEL ZONE SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48554 , F 75, S 8, H B 588009, I/A 2 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Empresa: INNOVACION Y DESARROLLO DOCENTE SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47213 , F 127, S 8, H B 544896, I/A 2 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: SAMER SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45719 , F 73, S 8, H B 496835, I/A 3 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Empresa: CALIJONDA SL
Liquidador
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47751 , F 139, S 8, H B 561288, I/A 3 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: CALIJONDA SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Liquidador
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47751 , F 139, S 8, H B 561288, I/A 3 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-08
Empresa: DIMASDI CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43141 , F 155, S 8, H B 423764, I/A 2 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: CALIJONDA SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47751 , F 135, S 8, H B 561288, I/A 1 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-08
Empresa: OMNIFECT IBERICA SL
Administrador Unico
- Rivera Vicencio Eduardo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47042 , F 136, S 8, H B 539067, I/A 3 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-08
VER MAS ACTOS
Información de RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO
Mostramos los datos de RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA VICENCIO EDUARDO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos