RIVERA SOTO JAIME
Informe ejecutivo de RIVERA SOTO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERA SOTO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACAEL DORADO SL | Administrador Mancomunado | 25/11/2020 |
VINCULACIONES DE RIVERA SOTO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA SOTO JAIME
Empresa: MACAEL DORADO SL
Administrador Mancomunado
- Requena Acosta Baltasar
- Rivera Acosta Jaime
- Rivera Soto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 27, S 8, H AL 229, I/A 6 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-04
Empresa: MACAEL DORADO SL
Liquidador Mancomunado
- Requena Acosta Baltasar
- Rivera Acosta Jaime
- Rivera Soto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 27, S 8, H AL 229, I/A 6 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-04
Empresa: MACAEL DORADO SL
Liquidador Mancomunado
- Requena Acosta Baltasar
- Rivera Acosta Jaime
- Rivera Soto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 26, S 8, H AL 229, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-04
Empresa: MACAEL DORADO SL
Administrador Mancomunado
- Requena Acosta Baltasar
- Rivera Acosta Jaime
- Rivera Soto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 26, S 8, H AL 229, I/A 5 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-04
Empresa: MARMOLES ACOSAN SA
Administrador Solidario
- Rivera Soto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 139, S 8, H AL 3244, I/A 10 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-04
Empresa: MARMOLES ACOSAN SA
Administrador Solidario
- Rivera Acosta Jaime
- Rivera Soto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 139, S 8, H AL 3244, I/A 9 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-04
Información de RIVERA SOTO JAIME
Mostramos los datos de RIVERA SOTO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA SOTO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos