RIVERA RUZ ANGEL MANUEL
Informe ejecutivo de RIVERA RUZ ANGEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVERA RUZ ANGEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y SOCIALES DEL TERCER SECTOR SA | Consejero | 27/11/2023 | |
EMPRESA DE INSERCION SOLIDARIA SAN SOFE SL | Administrador Unico | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE RIVERA RUZ ANGEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA RUZ ANGEL MANUEL
Consejero Delegado
Consejero
- Rivera Ruz Angel Manuel
- Rivero Loren Javier- David
- Rodriguez Garcia Santiago
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 43, S 8, H M 523408, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Consejero Delegado Solidario
- Rivera Ruz Angel Manuel
- Rodriguez Garcia Santiago
Consejero
- Rivera Ruz Angel Manuel
- Rivero Loren Javier- David
- Rodriguez Garcia Santiago
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 43, S 8, H M 523408, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Consejero Delegado Solidario
- Rivera Ruz Angel Manuel
Consejero
- Rivera Ruz Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29069 , F 42, S 8, H M 523408, I/A 3 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: CASINO DE SANTA CRUZ SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892 , F 179, S 8, H TF 1590, I/A 40 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-38
Administrador Unico
- Rivera Ruz Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2764 , F 99, S 8, H TF 37927, I/A 5 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Consejero Delegado
- Rivera Ruz Angel Manuel
Consejero
- Cabrera Perdomo Maria Montserrat
- Diaz Gonzalez Diego Manuel
- Rivera Ruz Angel Manuel
Presidente
- Rivera Ruz Angel Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 215, S 8, H GC 38847, I/A 4 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-35
Información de RIVERA RUZ ANGEL MANUEL
Mostramos los datos de RIVERA RUZ ANGEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA RUZ ANGEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos