RIVERA RUIZ ANA BELEN
Informe ejecutivo de RIVERA RUIZ ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVERA RUIZ ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENCEMAR TONER Y AHORRO SL | Apoderado | 31/05/2024 | |
CARTYSAVE CARTUCHOS DE AHORRO SL | Apoderado | 03/05/2024 | |
BIO REALITAT SL | Apoderado Solidario | 01/12/2017 | |
NEW LITE SL | Apoderado | 29/11/2017 | |
RECICLA-PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZAS VERDES SL | Apoderado | 29/11/2017 |
VINCULACIONES DE RIVERA RUIZ ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA RUIZ ANA BELEN
Empresa: VENCEMAR TONER Y AHORRO SL
Administrador Unico
Apoderado
- Rivera Ruiz Ana Belen
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824603, I/A 1 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: CARTYSAVE CARTUCHOS DE AHORRO SL
Administrador Unico
Apoderado
- Rivera Ruiz Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4719 , F 46, S 8, H Z 73994, I/A 1 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-50
Empresa: BIO REALITAT SL
Apoderado Solidario
- Rivera Ruiz Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42942 , F 14, S 8, H B 420193, I/A 6 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Apoderado
- Rivera Ruiz Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 29, S 8, H M 530601, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
Empresa: NEW LITE SL
Apoderado
- Rivera Ruiz Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29481 , F 19, S 8, H M 530600, I/A 6 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
Información de RIVERA RUIZ ANA BELEN
Mostramos los datos de RIVERA RUIZ ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA RUIZ ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos