RIVERA MUÑOZ ANTONIO
Informe ejecutivo de RIVERA MUÑOZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERA MUÑOZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 02/03/2021 | |
BP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 02/03/2021 | |
MARKOIL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/02/2021 | |
QUIRESTETICA SCP | Soc.Prof. | 31/08/2016 |
VINCULACIONES DE RIVERA MUÑOZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA MUÑOZ ANTONIO
Empresa: BP OIL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Allahyarova Shahla
- Ferreira Souza Bibiana
- Nora Toth Panna
- Rivera Muñoz Antonio
- Wayang Martin Camille
Apoderado Solidario
- Merchan Calatayud Alfredo
- Rivera Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768, L 1329, F 31, S 8, H CS 32548, I/A 77 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-12
Empresa: MARKOIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rivera Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39479 , F 33, S 8, H M 29965, I/A 129 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: QUIRESTETICA SCP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Pizzamiglio Roberto
- Rivera Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542, L 4449, F 144, S 8, H MA135576, I/A 1 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-29
Empresa: MADERAS SILVER SA
Administrador Unico
- Rivera Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3805, L 1117, F 27, S 8, H V 15259, I/A 11 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-46
Información de RIVERA MUÑOZ ANTONIO
Mostramos los datos de RIVERA MUÑOZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA MUÑOZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos