RIVERA MINGUEZ WENCESLAO
Informe ejecutivo de RIVERA MINGUEZ WENCESLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERA MINGUEZ WENCESLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAGALUZ-SKY LIGHT ILUMINACION Y PUESTA EN ESCENA SL | Administrador Unico | 02/01/2014 | 08/09/2021 |
TRAGALUZ-SKY LIGHT ILUMINACION Y PUESTA EN ESCENA SL | Socio Unico | 02/01/2014 | 08/09/2021 |
TRAGALUZ-SKY LIGHT ILUMINACION Y PUESTA EN ESCENA SL | Administrador Unico | 17/01/2011 | 02/01/2014 |
TRAGALUZ-SKY LIGHT ILUMINACION Y PUESTA EN ESCENA SL | Administrador Unico | 15/09/2010 |
VINCULACIONES DE RIVERA MINGUEZ WENCESLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA MINGUEZ WENCESLAO
Administrador Unico
- Rivera Minguez Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15238 , F 118, S 8, H M 255169, I/A 9 (08/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-28
Administrador Unico
- Rivera Minguez Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15238 , F 118, S 8, H M 255169, I/A 7 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Administrador Unico
- Rivera Minguez Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15238 , F 118, S 8, H M 255169, I/A 7 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Socio Único
- Rivera Minguez Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15238 , F 117, S 8, H M 255169, I/A 6 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Unico
- Rivera Minguez Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15238 , F 114, S 8, H M 255169, I/A 3 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28
Administrador Unico
- Rivera Minguez Wenceslao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15238 , F 114, S 8, H M 255169, I/A 2 M (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-28
Información de RIVERA MINGUEZ WENCESLAO
Mostramos los datos de RIVERA MINGUEZ WENCESLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA MINGUEZ WENCESLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos