RIVERA JUNGBLUT ERIC
Informe ejecutivo de RIVERA JUNGBLUT ERIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERA JUNGBLUT ERIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RM INDIAL SL | Liquidador Unico | 02/12/2020 | 02/12/2020 |
RM INDIAL SL | Administrador Unico | 20/01/2017 | 02/12/2020 |
RM INDIAL SL | Administrador Unico | 05/03/2012 | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE RIVERA JUNGBLUT ERIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA JUNGBLUT ERIC
Empresa: RM INDIAL SL
Liquidador Unico
- Rivera Jungblut Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9443, L 6725, F 111, S 8, H V 147605, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-46
Empresa: RM INDIAL SL
Administrador Unico
- Rivera Jungblut Eric
Liquidador Unico
- Rivera Jungblut Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9443, L 6725, F 111, S 8, H V 147605, I/A 6 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-46
Empresa: RM INDIAL SL
Administrador Unico
- Rivera Jungblut Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9443, L 6725, F 111, S 8, H V 147605, I/A 5 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-46
Empresa: RM INDIAL SL
Administrador Unico
- Rivera Jungblut Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9443, L 6725, F 110, S 8, H V 147605, I/A 4 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-46
Empresa: RM INDIAL SL
Administrador Unico
- Rivera Jungblut Eric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9443, L 6725, F 108, S 8, H V 147605, I/A 1 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-46
Información de RIVERA JUNGBLUT ERIC
Mostramos los datos de RIVERA JUNGBLUT ERIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA JUNGBLUT ERIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos