RIVERA GUZMAN JOSE MARIA
Informe ejecutivo de RIVERA GUZMAN JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIVERA GUZMAN JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISTEMAS INNOVACION DE FLUIDOS SL | Apoderado | 08/10/2009 | 25/01/2022 |
BIOSEGURIDAD AMBIENTAL SL | Apoderado | 16/04/2021 | |
SISTEMAS INNOVACION DE FLUIDOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 18/01/2021 | |
SISTEMAS INNOVACION DE FLUIDOS SL | Consejero | 18/01/2021 | |
GESYSERSA INTERNACIONAL SL | Administrador Solidario | 26/06/2019 | |
TRANSHISPANIA DE VALORES SL | Socio Unico | 14/06/2012 | 10/10/2017 |
TRANSHISPANIA DE VALORES SL | Administrador Unico | 14/06/2012 | 12/09/2017 |
VINCULACIONES DE RIVERA GUZMAN JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA GUZMAN JOSE MARIA
Empresa: SISTEMAS INNOVACION DE FLUIDOS SL
Apoderado
- Caro Cordero Jose Manuel
- Rivera Guzman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 205, S 8, H SE 64255, I/A 9 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-41
Empresa: BIOSEGURIDAD AMBIENTAL SL
Apoderado
- Rivera Guzman Jose Maria
- Rivera Mendoza Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13578 , F 125, S 8, H M 220929, I/A 10 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: SISTEMAS INNOVACION DE FLUIDOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Caro Cordero Jose Manuel
- Lopez Diaz Jose Maria Cesar
- Rivera Guzman Jose Maria
Consejero
- Caro Cordero Jose Manuel
- Lopez Diaz Jose Maria Cesar
- Rivera Guzman Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 203, S 8, H SE 64255, I/A 7 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-41
Empresa: GESYSERSA INTERNACIONAL SL
Administrador Solidario
- Alcazar Martinez Antonio
- Maestro Iturriaga Jesus Javier
- Rivera Guzman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11245 , F 3, S 8, H M 176824, I/A 2 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: TRANSHISPANIA DE VALORES SL
Administrador Unico
- Rivera Guzman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29957 , F 187, S 8, H M 539136, I/A 2 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-28
Empresa: TRANSHISPANIA DE VALORES SL
Administrador Unico
- Rivera Guzman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29957 , F 184, S 8, H M 539136, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: TRANSHISPANIA DE VALORES SL
Socio Único
- Rivera Guzman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29957 , F 184, S 8, H M 539136, I/A 1 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: TECNOLOGIA INNOVACION SANITARIA SL
Apoderado
- Rivera Guzman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 202, S 8, H SE 64255, I/A 4 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-41
Información de RIVERA GUZMAN JOSE MARIA
Mostramos los datos de RIVERA GUZMAN JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA GUZMAN JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos