RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GALLEGA LOR SL | Administrador Unico | 23/01/2024 |
VINCULACIONES DE RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN
Empresa: LA GALLEGA LOR SL
Administrador Unico
- Rivera Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 87, S 8, H Z 22111, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-50
Empresa: LA GALLEGA LOR SL
Administrador Unico
- Rivera Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 87, S 8, H Z 22111, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-50
Empresa: LA GALLEGA LOR SL
Administrador Unico
- Rivera Gonzalez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 87, S 8, H Z 22111, I/A 2 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-50
Empresa: LA GALLEGA LOR SL
Administrador Solidario
- Rivera Gonzalez Maria Carmen
- Soria Franco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 87, S 8, H Z 22111, I/A 2 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-50
Información de RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA GONZALEZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos