RIVERA CRUZADO LETICIA
Informe ejecutivo de RIVERA CRUZADO LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RIVERA CRUZADO LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA CRUZADO LETICIA
Empresa: LOMBARD ODIER EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Marrodan Guillermo
- Echarri Perez Marta
- Rivera Cruzado Leticia
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33638 , F 22, S 8, H M 560642, I/A 31 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: BANCA MARCH SA
Apoderado
- Rivera Cruzado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 5, S 8, H PM 644, I/A 2896 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-07
Empresa: LOMBARD ODIER EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Cameselle Paloma
- Rivera Cruzado Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33638 , F 10, S 8, H M 560642, I/A 17 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Información de RIVERA CRUZADO LETICIA
Mostramos los datos de RIVERA CRUZADO LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA CRUZADO LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos