RIVERA ARACIL ABILIO
Informe ejecutivo de RIVERA ARACIL ABILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIVERA ARACIL ABILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES URBACESA Y RIVERA SL | Administrador Unico | 17/05/2010 |
VINCULACIONES DE RIVERA ARACIL ABILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA ARACIL ABILIO
Empresa: ABILIO RIBERA SL
Administrador Unico
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 165, S 8, H A 97589, I/A 2 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: ALPABIMAR 3 SL
Administrador Unico
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 96, S 8, H A 132783, I/A 2 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-03
Empresa: ALPABIMAR 3 SL
Administrador Unico
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3653 , F 95, S 8, H A 132783, I/A 1 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-03
Empresa: AIRLEC LEVANTE SL
Administrador Unico
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 148, S 8, H A 104674, I/A 3 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-03
Empresa: TERMISOL VEGA BAJA Y VINALOPO SL
Administrador Mancomunado
- Gimenez Vazquez Francisco Manuel
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3151 , F 138, S 8, H A 104667, I/A 2 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-03
Empresa: PROMOCIONES URBACESA Y RIVERA SL
Administrador Unico
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 187, S 8, H A 104005, I/A 3 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-03
Empresa: PROMOCIONES URBACESA Y RIVERA SL
Administrador Mancomunado
- ECUNI URBACESA SL
- Rivera Aracil Abilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 187, S 8, H A 104005, I/A 3 (17/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-03
Información de RIVERA ARACIL ABILIO
Mostramos los datos de RIVERA ARACIL ABILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA ARACIL ABILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos