RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAÑO CAPITAL SICAV | Secretario | 05/09/2016 | |
RESTAÑO CAPITAL SICAV | Consejero Delegado | 24/07/2014 | |
RESTAÑO CAPITAL SICAV | Consejero | 24/07/2014 |
VINCULACIONES DE RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN
Empresa: RESTAÑO CAPITAL SICAV
Consejero Delegado
- Rived Zarazaga Maria Carmen
Consejero
- Astrain Losilla Roxana Maria
- Rived Zarazaga Maria Carmen
- Rived Zarazaga Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Rived Zarazaga Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32466 , F 105, S 8, H M 584377, I/A 4 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: RESTAÑO CAPITAL SICAV
Secretario
- Rived Zarazaga Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32466 , F 104, S 8, H M 584377, I/A 2 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-28
Empresa: RESTAÑO CAPITAL SICAV
Auditor
Consejero Delegado
- Rived Zarazaga Maria Carmen
Consejero
- Astrain Losilla Roxana Maria
- Rived Zarazaga Maria Carmen
- Rived Zarazaga Maria Pilar
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32466 , F 99, S 8, H M 584377, I/A 1 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-28
Empresa: NEBULY SL
Administrador Unico
- Rived Zarazaga Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 25, S 8, H Z 7463, I/A 8 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-50
Información de RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVED ZARAZAGA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos