RIVAS TILVE ANGELA
Informe ejecutivo de RIVAS TILVE ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVAS TILVE ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XELMAR SA | Apoderado | 11/06/2014 | |
XELMAR SA | Administrador Solidario | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE RIVAS TILVE ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS TILVE ANGELA
Empresa: XELMAR SA
Administrador Solidario
- Hernandez Mirete Jose
- Rivas Tilve Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39885 , F 62, S 8, H M 95035, I/A 19 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: XELMAR SA
Administrador Solidario
- Hernandez Mirete Jose
- Rivas Tilve Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5810 , F 121, S 8, H M 95035, I/A 15 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Empresa: XEVELIA TECNOLOGIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Rivas Tilve Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 86, S 8, H M 409189, I/A 4 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-28
Empresa: XELMAR SA
Apoderado
- Hernandez Mirete Jose
- Hernandez Rivas Pablo
- Rivas Tilve Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5810 , F 120, S 8, H M 95035, I/A 14 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Empresa: XEVELIA TECNOLOGIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Rivas Tilve Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22855 , F 85, S 8, H M 409189, I/A 2 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Empresa: XELMAR SA
Administrador Solidario
- Hernandez Mirete Jose
- Rivas Tilve Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5810 , F 120, S 8, H M 95035, I/A 13 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Información de RIVAS TILVE ANGELA
Mostramos los datos de RIVAS TILVE ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS TILVE ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos