RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE
Informe ejecutivo de RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA UTRERANA SL | Administrador Mancomunado | 13/12/2012 | |
HUEVOS CAPI SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2012 | |
FABRICA DE PIENSOS COMPUESTOS CRENS F 4 SA | Apoderado Mancomunado | 15/05/2012 |
VINCULACIONES DE RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE
Empresa: LA UTRERANA SL
Administrador Mancomunado
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6067 , F 194, S 8, H SE 13591, I/A 47 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-41
Empresa: LA UTRERANA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6067 , F 194, S 8, H SE 13591, I/A 45 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-41
Empresa: RIMOGA UTRERA SL
Liquidador Unico
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4509 , F 141, S 8, H SE 70115, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-41
Empresa: RIMOGA UTRERA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vela Raquel Debora
- Rivas Peña Antonia Jose
Liquidador Unico
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4509 , F 141, S 8, H SE 70115, I/A 2 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-41
Empresa: LA FONTANILLA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 64, S 8, H SE 47496, I/A 24 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
Empresa: HISEGA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Consejero
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005, L 1, F 60, S 8, H SE 13597, I/A 11 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-41
Empresa: LA FONTANILLA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 60, S 8, H SE 47496, I/A 22 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-41
Empresa: LA UTRERANA SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 56, S 8, H SE 13591, I/A 41 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-41
Empresa: HISEGA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Consejero
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Garcia Vela Sebastian
- Rivas Peña Antonia Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005, L 1, F 58, S 8, H SE 13597, I/A 9 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-41
Empresa: HUEVOS CAPI SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Vela Diego Salvador
- Garcia Vela Raquel Debora
- Rivas Peña Antonia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 133, S 8, H SE 29278, I/A 8 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-41
VER MAS ACTOS
Información de RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE
Mostramos los datos de RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS PEÑA ANTONIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos