RIVAS MARTIN RAMON
Informe ejecutivo de RIVAS MARTIN RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVAS MARTIN RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSVERCRIS SL | Socio Unico | 02/05/2011 | 31/12/2019 |
TRANSVERCRIS SL | Administrador Unico | 17/09/2010 | 31/12/2019 |
TRANSVERCRIS SL | Socio Unico | 17/09/2010 | 08/10/2010 |
VINCULACIONES DE RIVAS MARTIN RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS MARTIN RAMON
Empresa: TRANSVERCRIS SL
Administrador Unico
- Rivas Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 131, S 8, H SA 13572, I/A 7 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-8-37
Empresa: TRANSVERCRIS SL
Socio Único
- Rivas Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 131, S 8, H SA 13572, I/A 4 (02/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-37
Empresa: TRANSVERCRIS SL
Administrador Unico
- Rivas Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 128, S 8, H SA 13572, I/A 1 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-37
Empresa: TRANSVERCRIS SL
Socio Único
- Rivas Martin Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 128, S 8, H SA 13572, I/A 1 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-37
Información de RIVAS MARTIN RAMON
Mostramos los datos de RIVAS MARTIN RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS MARTIN RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos