RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA
Informe ejecutivo de RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNWORLD SL | Socio Unico | 11/02/2015 | |
INNWORLD SL | Administrador Unico | 11/02/2015 | |
NIJAR TURISMO SL | Socio Unico | 20/09/2012 | |
VIAJES INDAVACACIONES SL | Socio Unico | 19/09/2012 | |
VIAJES INDAVACACIONES SL | Administrador Unico | 03/08/2011 |
VINCULACIONES DE RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA
Empresa: INNWORLD SL
Administrador Unico
- Rivas Martin Maria Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 177, S 8, H AL 43913, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-04
Empresa: INNWORLD SL
Socio Único
- Rivas Martin Maria Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 177, S 8, H AL 43913, I/A 1 (11/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-04
Empresa: NIJAR TURISMO SL
Socio Único
- Rivas Martin Maria Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 84, S 8, H AL 18860, I/A 2 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-04
Empresa: VIAJES INDAVACACIONES SL
Socio Único
- Rivas Martin Maria Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 170, S 8, H AL 37499, I/A 3 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-04
Empresa: VIAJES INDAVACACIONES SL
Administrador Unico
- Rivas Martin Maria Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1437 , F 170, S 8, H AL 37499, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-04
Empresa: CENTRAL DE RESERVAS CABO DE GATA SL
Administrador Unico
- Rivas Martin Maria Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1101 , F 101, S 8, H AL 26887, I/A 3 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-04
Información de RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA
Mostramos los datos de RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS MARTIN MARIA ENRIQUETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos