RIVAS HOYO PEDRO
Informe ejecutivo de RIVAS HOYO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVAS HOYO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIUMERIBERICA SL | Administrador Unico | 16/07/2024 | |
HIUMERIBERICA SL | Administrador Solidario | 06/02/2019 | |
HIUMERIBERICA SL | Apoderado Solidario | 19/11/2009 |
VINCULACIONES DE RIVAS HOYO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS HOYO PEDRO
Empresa: HIUMERIBERICA SL
Administrador Unico
- Rivas Hoyo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 73143, I/A 9 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-41
Empresa: HIUMERIBERICA SL
Administrador Solidario
- Garcia Salguero Jose Antonio
- Rivas Hoyo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4646 , F 74, S 8, H SE 73143, I/A 6 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-41
Empresa: HIUMERIBERICA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Salguero Jose Antonio
- Rivas Hoyo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4646 , F 72, S 8, H SE 73143, I/A 3 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-41
Empresa: HIUMERIBERICA SL
Administrador Solidario
- Garcia Salguero Jose Antonio
- Rivas Hoyo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4646 , F 71, S 8, H SE 73143, I/A 2 (21/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-41
Información de RIVAS HOYO PEDRO
Mostramos los datos de RIVAS HOYO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS HOYO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos