RIVAS GUTIERREZ CARMELO
Informe ejecutivo de RIVAS GUTIERREZ CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVAS GUTIERREZ CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATINUM GRASS SL | Administrador Solidario | 05/10/2016 | |
PREMIUM GREEN SL | Administrador Solidario | 21/09/2016 | |
INDALGRASS SL | Administrador Solidario | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE RIVAS GUTIERREZ CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS GUTIERREZ CARMELO
Empresa: PLATINUM GRASS SL
Administrador Solidario
- Carreño Ibañez Enrique
- Rivas Gutierrez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33332 , F 105, S 8, H M 599893, I/A 2 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: PREMIUM GREEN SL
Administrador Solidario
- Carreño Ibañez Enrique
- Rivas Gutierrez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35100 , F 113, S 8, H M 631234, I/A 1 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Empresa: SLOGAN COMUNICACION SL
Administrador Mancomunado
- Rivas Gutierrez Carmelo
- Vargas Montes Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1281 , F 132, S 8, H AL 31135, I/A 3 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-04
Empresa: INDALGRASS SL
Administrador Solidario
- Carreño Ibañez Enrique
- Rivas Gutierrez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 84, S 8, H AL 34856, I/A 1 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-04
Información de RIVAS GUTIERREZ CARMELO
Mostramos los datos de RIVAS GUTIERREZ CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS GUTIERREZ CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos