RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO
Informe ejecutivo de RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL 21 INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2013 | |
RETRODINER SL | Administrador Mancomunado | 06/05/2013 | |
NONSTOP GESTION SL | Administrador Mancomunado | 09/04/2012 | |
GAVI DINER SL | Administrador Solidario | 14/03/2012 | |
WALK ON GESTION SL | Administrador Unico | 19/01/2011 | |
PLENIDINER SL | Administrador Mancomunado | 22/11/2010 | |
MAJAINVER SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2009 | |
HOSTEL DECO GESTION SL | Administrador Unico | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO
Empresa: TEMES BURGER SL
Liquidador Solidario
- Lopez Garcia Emilio
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 180, S 8, H M 506826, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: TEMES BURGER SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Garcia Emilio
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28133 , F 180, S 8, H M 506826, I/A 2 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: FRANQUICIAS MELS ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Garcia Emilio
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26476 , F 13, S 8, H M 477129, I/A 3 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: RETRODINER SL
Administrador Mancomunado
- Martin Garcia Francisco
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30604 , F 164, S 8, H M 550815, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: GLOBAL 21 INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Martin Garcia Francisco
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30604 , F 153, S 8, H M 550814, I/A 1 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: WONDERFOOD BRANDS CORPORATION SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Garcia Emilio
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28407 , F 73, S 8, H M 511553, I/A 3 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: NONSTOP GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Martin Garcia Francisco
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29835 , F 1, S 8, H M 536779, I/A 1 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Empresa: NASIDINER SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Garcia Emilio
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28954 , F 31, S 8, H M 521385, I/A 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-28
Empresa: GAVI DINER SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Francisco
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29734 , F 162, S 8, H M 534959, I/A 1 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: WONDERFOOD BRANDS CORPORATION SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Garcia Emilio
- Rivas Folgueiras Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28407 , F 73, S 8, H M 511553, I/A 2 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-28
VER MAS ACTOS
Información de RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO
Mostramos los datos de RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS FOLGUEIRAS ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos