RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA
Informe ejecutivo de RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HYDROPYC SL | Apoderado | 22/05/2017 | |
ARVAVI FLUID POWER SL | Apoderado | 22/05/2017 | |
FLUIDRAULIC IBERICA SL | Apoderado | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA
Empresa: ARVAVI FLUID POWER SL
Apoderado
- Rivas Contreras Icmar Imelda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 191, S 8, H Z 61744, I/A 4 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-50
Empresa: HYDROPYC SL
Apoderado
- Rivas Contreras Icmar Imelda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 76, S 8, H Z 11539, I/A 14 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-50
Empresa: FLUIDRAULIC IBERICA SL
Apoderado
- Rivas Contreras Icmar Imelda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 79, S 8, H Z 37578, I/A 6 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-50
Empresa: COMERCIAL DE PRODUCTOS ARVAVI SL
Liquidador
- Rivas Contreras Icmar Imelda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 136, S 8, H Z 52477, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
Empresa: COMERCIAL DE PRODUCTOS ARVAVI SL
Administrador Unico
- Rivas Contreras Icmar Imelda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 136, S 8, H Z 52477, I/A 2 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-50
Empresa: COMERCIAL DE PRODUCTOS ARVAVI SL
Administrador Unico
- Rivas Contreras Icmar Imelda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 135, S 8, H Z 52477, I/A 1 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-50
Información de RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA
Mostramos los datos de RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS CONTRERAS ICMAR IMELDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos