RIVAS CLEMOT MARIO
Informe ejecutivo de RIVAS CLEMOT MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 17
CARGOS DE RIVAS CLEMOT MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUMAR INVERSIONES SICAV | Consejero | 02/10/2015 | 08/09/2016 |
SPBG ELITE RENTA FIJA SICAV | Consejero | 30/11/2015 | 26/08/2016 |
FRAMUS FINANCES SICAV | Consejero | 28/10/2015 | 23/08/2016 |
INPECUARIAS S I C A V SA | Secretario | 28/10/2015 | 18/08/2016 |
INPECUARIAS S I C A V SA | Consejero | 28/10/2015 | 18/08/2016 |
ELITE RENTA FIJA 2 SICAV | Secretario | 26/10/2015 | 16/08/2016 |
ELITE RENTA FIJA 2 SICAV | Consejero | 26/10/2015 | 16/08/2016 |
OKER INVERSIONES SICAV | Consejero | 04/11/2015 | 12/08/2016 |
RAMPRI SICAV | Secretario | 07/10/2015 | 10/08/2016 |
RAMPRI SICAV | Consejero | 07/10/2015 | 10/08/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RIVAS CLEMOT MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS CLEMOT MARIO
Empresa: EUMAR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14810 , F 96, S 8, H M 246222, I/A 29 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-28
Empresa: ELITE RENTA FIJA 1 SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31450 , F 152, S 8, H M 233476, I/A 32 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28
Empresa: FRAMUS FINANCES SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24234 , F 163, S 8, H M 241280, I/A 35 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-28
Empresa: INPECUARIAS S I C A V SA
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Secretario
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25802 , F 118, S 8, H M 264328, I/A 27 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Empresa: ELITE RENTA FIJA 2 SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Secretario
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25485 , F 217, S 8, H M 235738, I/A 34 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Empresa: OKER INVERSIONES SICAV
Consejero
- Muñoa Alzola Angel
- Rivas Clemot Mario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16712 , F 39, S 8, H M 285325, I/A 23 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: RAMPRI SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Secretario
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31999 , F 146, S 8, H M 575763, I/A 6 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Empresa: KGINVES100 SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Presidente
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27139 , F 189, S 8, H M 488935, I/A 15 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Empresa: INTO IT INVESTMENT SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Secretario
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28632 , F 169, S 8, H M 462211, I/A 23 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: EUGEMOR SICAV
Consejero
- Rivas Clemot Mario
Presidente
- Rivas Clemot Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32531 , F 192, S 8, H M 279946, I/A 28 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
VER MAS ACTOS
Información de RIVAS CLEMOT MARIO
Mostramos los datos de RIVAS CLEMOT MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS CLEMOT MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos