RIVAS CASTAÑO ALFREDO
Informe ejecutivo de RIVAS CASTAÑO ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVAS CASTAÑO ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REAL TRUSTED CONTACTS SL | Apoderado Solidario | 03/07/2013 |
VINCULACIONES DE RIVAS CASTAÑO ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS CASTAÑO ALFREDO
Empresa: TEQUEDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44537 , F 134, S 8, H B 459135, I/A 3 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Administrador Solidario
- Perez Solana Antonio
- Rivas Castaño Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40475 , F 95, S 8, H B 364179, I/A 7 (09/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-219-08
Empresa: TEQUEDA SL
Consejero
- Cuevas Exposito Marcos Sergio
- Rivas Castaño Alfredo
- Riveiro Insua Juan Carlos
- Riverola Dodero Francesc
- Torras Toll Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44537 , F 132, S 8, H B 459135, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-08
Empresa: REAL TRUSTED CONTACTS SL
Apoderado Solidario
- Rivas Castaño Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43825 , F 22, S 8, H B 439380, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Administrador Solidario
- Perez Solana Antonio
- Rivas Castaño Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40475 , F 94, S 8, H B 364179, I/A 3 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Información de RIVAS CASTAÑO ALFREDO
Mostramos los datos de RIVAS CASTAÑO ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS CASTAÑO ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos