RIVAS CASADO MIGUEL
Informe ejecutivo de RIVAS CASADO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVAS CASADO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASO DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE RIVAS CASADO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS CASADO MIGUEL
Empresa: TASO DESARROLLOS SL
Apoderado Solidario
- Lopez Lorca Catalina
- Rivas Casado Miguel
- Ruiz Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 166, S 8, H SE 75455, I/A 7 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Empresa: TASO DESARROLLOS SL
Administrador Unico
- Rivas Casado Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 165, S 8, H SE 75455, I/A 6 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Empresa: TASO DESARROLLOS SL
Administrador Mancomunado
- Rivas Casado Miguel
- Ruiz Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 165, S 8, H SE 75455, I/A 6 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-41
Empresa: TASO DESARROLLOS SL
Apoderado Solidario
- Lopez Lorca Catalina
- Rivas Casado Miguel
- Ruiz Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 164, S 8, H SE 75455, I/A 5 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-41
Empresa: TASO DESARROLLOS SL
Apoderado
- Lopez Lorca Catalina
- Rivas Casado Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 164, S 8, H SE 75455, I/A 5 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-41
Empresa: TASO DESARROLLOS SL
Administrador Mancomunado
- Rivas Casado Miguel
- Ruiz Molina Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4751 , F 164, S 8, H SE 75455, I/A 4 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-181-41
Información de RIVAS CASADO MIGUEL
Mostramos los datos de RIVAS CASADO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS CASADO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos