RIVAS CASADO ANGEL
Informe ejecutivo de RIVAS CASADO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVAS CASADO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOSDAY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 19/06/2023 | |
GUAPU TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 27/02/2012 | |
GUAPU TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE RIVAS CASADO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS CASADO ANGEL
Empresa: KOSDAY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Rivas Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 154, S 8, H BI 69638, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: ARCOINET ADVANCED RESOURCES SL
Administrador Unico
- Rivas Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910 , F 158, S 8, H BI 51378, I/A 7 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-48
Empresa: GUAPU TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Rivas Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29685 , F 104, S 8, H M 534145, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: GUAPU TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Rivas Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29685 , F 104, S 8, H M 534145, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-28
Empresa: ARCOINET ADVANCED RESOURCES SL
Administrador Unico
- Rivas Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910 , F 157, S 8, H BI 51378, I/A 5 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-48
Empresa: ARCOINET ADVANCED RESOURCES SL
Administrador Solidario
- Real De Asua Llona Jose Luis
- Rivas Casado Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4910 , F 157, S 8, H BI 51378, I/A 5 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-48
Información de RIVAS CASADO ANGEL
Mostramos los datos de RIVAS CASADO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS CASADO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos