RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN
Informe ejecutivo de RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVIAL ASISTENCIA SL | Administrador Unico | 12/03/2024 | |
PROMAUTO ASISTENCIA SL | Apoderado | 25/07/2017 | |
PROMAUTO ASISTENCIA SL | Administrador Unico | 11/05/2017 |
VINCULACIONES DE RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN
Empresa: PROVIAL ASISTENCIA SL
Administrador Unico
- Rivas Blazquez Pedro Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46517 , F 110, S 8, H M 816786, I/A 1 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: PROMAUTO ASISTENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Del Moral Gomez Francisco Jose
- Rivas Blazquez Pedro Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35955 , F 86, S 8, H M 646033, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: PROMAUTO ASISTENCIA SL
Apoderado
- Rivas Blazquez Pedro Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35955 , F 83, S 8, H M 646033, I/A 4 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: PROMAUTO ASISTENCIA SL
Apoderado Mancomunado
- Del Moral Gomez Francisco Jose
- Rivas Blazquez Pedro Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35955 , F 82, S 8, H M 646033, I/A 3 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: PROMAUTO ASISTENCIA SL
Administrador Unico
- Rivas Blazquez Pedro Roman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35955 , F 81, S 8, H M 646033, I/A 1 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
Información de RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN
Mostramos los datos de RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVAS BLAZQUEZ PEDRO ROMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos