RIVADENEYRA SICILIA ANDRES
Informe ejecutivo de RIVADENEYRA SICILIA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIVADENEYRA SICILIA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLINO EL CERRAJON SL | Administrador Solidario | 04/01/2016 |
VINCULACIONES DE RIVADENEYRA SICILIA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVADENEYRA SICILIA ANDRES
Empresa: MOLINO EL CERRAJON SL
Administrador Unico
- Rivadeneyra Sicilia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 123, S 8, H CO 36399, I/A 4 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-213-14
Empresa: MOLINO EL CERRAJON SL
Administrador Unico
- Rivadeneyra Sicilia Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 122, S 8, H CO 36399, I/A 2 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-14
Empresa: MOLINO EL CERRAJON SL
Administrador Mancomunado
- Rivadeneyra Sicilia Andres
- Rivadeneyra Sicilia Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 122, S 8, H CO 36399, I/A 2 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-14
Empresa: MOLINO EL CERRAJON SL
Administrador Solidario
- Rivadeneyra Sicilia Andres
- Rivadeneyra Sicilia Enriqueta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2495 , F 121, S 8, H CO 36399, I/A 1 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-14
Información de RIVADENEYRA SICILIA ANDRES
Mostramos los datos de RIVADENEYRA SICILIA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVADENEYRA SICILIA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos