RIVADEMAR ESTELA LAZARO
Informe ejecutivo de RIVADEMAR ESTELA LAZARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIVADEMAR ESTELA LAZARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NESTLE WATERS ESPAÑA SA | Apoderado | 03/01/2013 | |
AQUAREL IBERICA SA | Consejero | 20/10/2009 | 16/11/2010 |
AQUAREL IBERICA SA | Consejero Delegado | 20/10/2009 | 16/11/2010 |
AQUAREL IBERICA SA | Presidente | 16/11/2010 | |
NESTLE WATERS ESPAÑA SA | Consejero | 20/10/2009 | 15/11/2010 |
NESTLE WATERS ESPAÑA SA | Consejero Delegado | 20/10/2009 | 15/11/2010 |
NESTLE WATERS ESPAÑA SA | Presidente | 15/11/2010 |
VINCULACIONES DE RIVADEMAR ESTELA LAZARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVADEMAR ESTELA LAZARO
Empresa: NESTLE WATERS ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 135, S 8, H B 92431, I/A 112 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Empresa: AQUAREL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Rivademar Estela Lazaro
Consejero
- Rivademar Estela Lazaro
Presidente
- Rivademar Estela Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 4, S 8, H B 37882, I/A 62 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-08
Empresa: NESTLE WATERS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Rivademar Estela Lazaro
Consejero
- Rivademar Estela Lazaro
Presidente
- Rivademar Estela Lazaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41844 , F 156, S 8, H B 92431, I/A 93 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Empresa: NESTLE WATERS ESPAÑA SA
Consejero Delegado
- Rivademar Estela Lazaro
Consejero
- Diego Antonello
- Rivademar Estela Lazaro
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 178, S 8, H B 92431, I/A 85 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Empresa: AQUAREL IBERICA SA
Consejero Delegado
- Rivademar Estela Lazaro
Consejero
- Diego Antonello
- Rivademar Estela Lazaro
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38257 , F 221, S 8, H B 37882, I/A 54 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Información de RIVADEMAR ESTELA LAZARO
Mostramos los datos de RIVADEMAR ESTELA LAZARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVADEMAR ESTELA LAZARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos