RIVA CLAUDIO
Informe ejecutivo de RIVA CLAUDIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVA CLAUDIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIDERURGICA SEVILLANA SA | Consejero Delegado Solidario | 25/06/2020 | |
SIDERURGICA SEVILLANA SA | Presidente | 02/07/2015 | |
SIDERURGICA SEVILLANA SA | Consejero | 02/07/2015 |
VINCULACIONES DE RIVA CLAUDIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVA CLAUDIO
Empresa: SIDERURGICA SEVILLANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Riva Claudio
Consejero
Presidente
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 169, S 8, H SE 1629, I/A 117 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-41
Empresa: SIDERURGICA SEVILLANA SA
Consejero
- Ippoliti Angelo
- Riva Claudio
Presidente
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 168, S 8, H SE 1629, I/A 115 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-41
Empresa: SIDERURGICA SEVILLANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 168, S 8, H SE 1629, I/A 115 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-41
Empresa: SIDERURGICA SEVILLANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348 , F 168, S 8, H SE 1629, I/A 115 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-41
Empresa: SIDERURGICA SEVILLANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Riva Claudio
Presidente
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 10, S 8, H SE 1629, I/A 107 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-41
Empresa: QUADZILLA SL
Administrador Unico
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 204, S 8, H TF 51612, I/A 2 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-38
Empresa: SIDERURGICA SEVILLANA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Riva Claudio
Consejero
- Carrillo De Albornoz Lopez Ignacio
- Ippoliti Angelo
- Riva Claudio
Presidente
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5712 , F 3, S 8, H SE 1629, I/A 101 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Empresa: QUADZILLA SL
Administrador Unico
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 204, S 8, H TF 51612, I/A 1 (23/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Empresa: QUADZILLA SL
Socio Único
- Riva Claudio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 204, S 8, H TF 51612, I/A 1 (23/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-38
Información de RIVA CLAUDIO
Mostramos los datos de RIVA CLAUDIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVA CLAUDIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos