RIU COSTA RAMON MARIA
Informe ejecutivo de RIU COSTA RAMON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIU COSTA RAMON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICORI SL | Administrador Unico | 07/10/2014 | 25/08/2020 |
ICORI SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | 25/08/2020 |
BAG AND INVESTMENTS 2014 SL | Apoderado Solidario | 20/10/2014 | 28/10/2019 |
RAMADERIA CALDAS SL | Administrador Unico | 14/01/2016 | |
RAMADERIA CALDAS SL | Liquidador | 14/01/2016 | 14/01/2016 |
ICORI SL | Administrador Unico | 03/02/2009 | 03/02/2009 |
VINCULACIONES DE RIU COSTA RAMON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIU COSTA RAMON MARIA
Empresa: ICORI SL
Administrador Unico
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 213, S 8, H B 27055, I/A 15 N (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Empresa: ICORI SL
Administrador Unico
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 216, S 8, H B 27055, I/A 20 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-08
Empresa: RAMADERIA CALDAS SL
Liquidador
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21559 , F 63, S 8, H B 24292, I/A 13 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: RAMADERIA CALDAS SL
Administrador Unico
- Riu Costa Ramon Maria
Liquidador
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21559 , F 63, S 8, H B 24292, I/A 13 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-08
Empresa: BAG AND INVESTMENTS 2014 SL
Apoderado Solidario
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44493 , F 150, S 8, H B 457753, I/A 2 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-08
Empresa: ICORI SA
Administrador Unico
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 213, S 8, H B 27055, I/A 15 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
Empresa: ICORI SA
Administrador Unico
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 212, S 8, H B 27055, I/A 12 N (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-08
Empresa: ICORI SA
Administrador Unico
- Riu Costa Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29961 , F 213, S 8, H B 27055, I/A 14 (03/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Información de RIU COSTA RAMON MARIA
Mostramos los datos de RIU COSTA RAMON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIU COSTA RAMON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos