RISPA JUAREZ SERGIO
Informe ejecutivo de RISPA JUAREZ SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RISPA JUAREZ SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALERA CULTURAL CONTENTS SL | Apoderado | 17/09/2020 | |
DOG PINE SL | Administrador Unico | 09/04/2019 | |
JUAREZ UCELAY SL | Administrador Unico | 09/10/2012 | |
HIPERACTIVA XXI SL | Administrador Unico | 22/11/2011 | |
RAUL RISPA EDITOR SL | Apoderado | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE RISPA JUAREZ SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RISPA JUAREZ SERGIO
Empresa: GALERA CULTURAL CONTENTS SL
Apoderado
- Rispa Juarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25021 , F 99, S 8, H M 450572, I/A 5 (17/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-28
Empresa: GALERA SEVILLA EDIFICACIONES SL
Administrador Unico
- Rispa Juarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25021 , F 98, S 8, H M 450572, I/A 3 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Empresa: DOG PINE SL
Administrador Unico
- Rispa Juarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38962 , F 68, S 8, H M 692365, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-28
Empresa: JUAREZ UCELAY SL
Administrador Unico
- Rispa Juarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23660 , F 140, S 8, H M 424564, I/A 4 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: HIPERACTIVA XXI SL
Administrador Unico
- Rispa Juarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14356 , F 161, S 8, H M 236968, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28
Empresa: RAUL RISPA EDITOR SL
Apoderado
- Rispa Juarez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25623 , F 91, S 8, H M 461714, I/A 2 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de RISPA JUAREZ SERGIO
Mostramos los datos de RISPA JUAREZ SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RISPA JUAREZ SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos