RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR
Informe ejecutivo de RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVEROS PALMER SL | Apoderado Mancomunado | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR
Empresa: CULTIVOS PALMER SL
Administrador Unico
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 213, S 8, H A 60876, I/A 5 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-03
Empresa: VIVEROS PALMER SL
Administrador Unico
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2948 , F 65, S 8, H A 3680, I/A 10 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-03
Empresa: AGRICOLA PALMER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Agullo Guillo Diego
- Agullo Segarra Ambrosio
- Agullo Segarra Juan Antonio
- Cuerva Gonzalez Jose Ignacio
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 181, S 8, H A 114289, I/A 7 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-03
Empresa: AGRICOLA PALMER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Agullo Guillo Diego
- Agullo Segarra Ambrosio
- Agullo Segarra Juan Antonio
- Cuerva Gonzalez Jose Ignacio
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 180, S 8, H A 114289, I/A 6 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-03
Empresa: AGRICOLA PALMER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Agullo Guillo Diego
- Agullo Segarra Ambrosio
- Aix Valero Maria Bienvenida
- Boix Iborra Maria Jose
- Cuerva Gonzalez Jose Ignacio
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 180, S 8, H A 114289, I/A 6 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-03
Empresa: VIVEROS PALMER SL
Administrador Unico
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 39, S 8, H A 3680, I/A 7 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-03
Empresa: CULTIVOS PALMER SL
Administrador Unico
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 213, S 8, H A 60876, I/A 4 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-03
Empresa: CULTIVOS PALMER SL
Apoderado Mancomunado
- Quintero Parra Johana Ines
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 213, S 8, H A 60876, I/A 3 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-03
Empresa: VIVEROS PALMER SL
Apoderado Mancomunado
- Quintero Parra Johana Ines
- Riquelme Sala Salvador Baltasar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1238 , F 39, S 8, H A 3680, I/A 6 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-03
Información de RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR
Mostramos los datos de RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIQUELME SALA SALVADOR BALTASAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos