RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLON 43 CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 12/01/2021 | |
PAZ 29 CONSULTORES SL | Apoderado | 15/03/2018 |
VINCULACIONES DE RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA
Empresa: COLON 43 CONSULTORES SL
Administrador Solidario
- Ripoll Montañana Maria Eugenia
- Rodriguez-hesles Ripoll Alejandro
- Rodriguez- Hesles Ripoll Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10918, L 8196, F 14, S 8, H V 195966, I/A 1 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-46
Empresa: PAZ 29 CONSULTORES SL
Apoderado
- Ripoll Montañana Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10180, L 7462, F 204, S 8, H V 172761, I/A 4 (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-46
Empresa: NAVES DE BONREPOS SL
Administrador Unico
- Ripoll Montañana Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220, L 3525, F 5, S 8, H V 63303, I/A 2 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-46
Información de RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL MONTAÑANA MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos