RIPOLL GELIS ALBERTO
Informe ejecutivo de RIPOLL GELIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIPOLL GELIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIGEL GROUP SL | Administrador Unico | 08/01/2024 |
VINCULACIONES DE RIPOLL GELIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL GELIS ALBERTO
Empresa: ULTRAFRIGEL SL
Administrador Unico
- Ripoll Gelis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48922 , F 101, S 8, H B 601154, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: FRIGEL GROUP SL
Administrador Unico
- Ripoll Gelis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49079 , F 28, S 8, H B 606870, I/A 1 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-08
Empresa: ULTRAFRIGEL SL
Administrador Unico
- Ripoll Gelis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48922 , F 100, S 8, H B 601154, I/A 1 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-08
Información de RIPOLL GELIS ALBERTO
Mostramos los datos de RIPOLL GELIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL GELIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos