RIPOLL CANTERO SYLVIA
Informe ejecutivo de RIPOLL CANTERO SYLVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIPOLL CANTERO SYLVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOTANICALFEVER SL | Socio Unico | 08/03/2017 | 11/09/2024 |
BOTANICALFEVER SL | Administrador Unico | 08/03/2017 | 11/09/2024 |
BOTANICALFEVER SL | Representante | 11/09/2024 | 11/09/2024 |
OLMINVEST ESPAÑA INVERSIONES SL | Apoderado | 20/12/2018 | 24/03/2021 |
HOLLERICH INVESTMENT HOLDING SL | Apoderado Solidario | 21/12/2018 | 24/03/2021 |
VINCULACIONES DE RIPOLL CANTERO SYLVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL CANTERO SYLVIA
Empresa: BOTANICALFEVER SL
Representante
- Ripoll Cantero Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 639092, I/A 2 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: BOTANICALFEVER SL
Administrador Unico
- Ripoll Cantero Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 639092, I/A 2 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: HOLLERICH INVESTMENT HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Ripoll Cantero Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37493 , F 21, S 8, H M 668333, I/A 2 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-28
Empresa: OLMINVEST ESPAÑA INVERSIONES SL
Apoderado
- Ripoll Cantero Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37531 , F 12, S 8, H M 669033, I/A 2 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: BOTANICALFEVER SL
Administrador Unico
- Ripoll Cantero Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35558 , F 209, S 8, H M 639092, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: BOTANICALFEVER SL
Socio Único
- Ripoll Cantero Sylvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35558 , F 209, S 8, H M 639092, I/A 1 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Información de RIPOLL CANTERO SYLVIA
Mostramos los datos de RIPOLL CANTERO SYLVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL CANTERO SYLVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos