RIOS VILLAR DANIEL
Informe ejecutivo de RIOS VILLAR DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIOS VILLAR DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRV SISTEMAS PARA LA COMUNICACION Y PROCESO DE DATOS SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2021 | |
DRV SISTEMAS PARA LA COMUNICACION Y PROCESO DE DATOS SL | Socio Unico | 03/11/2010 |
VINCULACIONES DE RIOS VILLAR DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS VILLAR DANIEL
Administrador Mancomunado
- Palenzuela Fernandez Maria Josefina
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10844, L 8123, F 11, S 8, H V 193492, I/A 3 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-46
Administrador Unico
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36691 , F 182, S 8, H M 657753, I/A 4 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Administrador Unico
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 45, S 8, H C 46756, I/A 5 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-15
Administrador Solidario
- Rios Villar Daniel
- Villar Pernas Concepcion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 45, S 8, H C 46756, I/A 5 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-15
Administrador Solidario
- Rios Cuba Pedro Ignacio
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 44, S 8, H C 46756, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-15
Administrador Unico
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 44, S 8, H C 46756, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-15
Administrador Unico
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 44, S 8, H C 46756, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-15
Socio Único
- Rios Villar Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400 , F 44, S 8, H C 46756, I/A 1 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-15
Información de RIOS VILLAR DANIEL
Mostramos los datos de RIOS VILLAR DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS VILLAR DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos