RIOS TORO CRISTOBAL
Informe ejecutivo de RIOS TORO CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIOS TORO CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELGADO Y RIOS SL | Administrador Unico | 25/01/2018 | |
GRUPO RIOS TORO SL | Socio Unico | 11/05/2011 | |
GRUPO RIOS TORO SL | Administrador Unico | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE RIOS TORO CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS TORO CRISTOBAL
Empresa: GUADALMINA VERDE SL
Administrador Unico
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755, L 2666, F 127, S 8, H MA 75858, I/A 3 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Empresa: GUADALMINA VERDE SL
Administrador Unico
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755, L 2666, F 127, S 8, H MA 75858, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Empresa: GUADALMINA VERDE SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Rivas Antonio
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3755, L 2666, F 127, S 8, H MA 75858, I/A 2 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Empresa: DELGADO Y RIOS SL
Administrador Unico
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057, L 970, F 133, S 8, H MA 30184, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-29
Empresa: DELGADO Y RIOS SL
Administrador Mancomunado
- Delgado Rivas Antonio
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057, L 970, F 133, S 8, H MA 30184, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-29
Empresa: GRUPO RIOS TORO SL
Administrador Unico
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879, L 3787, F 98, S 8, H MA109159, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-29
Empresa: GRUPO RIOS TORO SL
Socio Único
- Rios Toro Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4879, L 3787, F 98, S 8, H MA109159, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-29
Información de RIOS TORO CRISTOBAL
Mostramos los datos de RIOS TORO CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS TORO CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos