RIOS SALMERON ANGEL
Informe ejecutivo de RIOS SALMERON ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIOS SALMERON ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARIOSAN SL | Administrador Unico | 22/05/2023 | |
ALL-CLOUD CONSULTING SL | Administrador Unico | 04/02/2013 |
VINCULACIONES DE RIOS SALMERON ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS SALMERON ANGEL
Empresa: GARIOSAN SL
Administrador Unico
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45090 , F 160, S 8, H M 793546, I/A 1 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28
Empresa: DRAFT MARKETING SL
Liquidador Mancomunado
- Gutierrez Gonzalez Antonio
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 62, S 8, H M 565036, I/A 2 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: DRAFT MARKETING SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Gonzalez Antonio
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 62, S 8, H M 565036, I/A 2 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: DRAFT MARKETING SL
Administrador Mancomunado
- Gutierrez Gonzalez Antonio
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31389 , F 61, S 8, H M 565036, I/A 1 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Empresa: ALL-CLOUD CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30688 , F 157, S 8, H M 552210, I/A 1 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
Empresa: ABATALENTIA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28594 , F 206, S 8, H M 514852, I/A 2 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: ABCOD QUALITY SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Blanco Miguel Angel
- Borruel Cubero Fernando
- Contreras Romeral Francisco Javier
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28460 , F 3, S 8, H M 512429, I/A 2 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: ABATALENTIA CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Blanco Blanco Miguel Angel
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28594 , F 204, S 8, H M 514852, I/A 1 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-28
Empresa: ABCOD QUALITY SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Blanco Miguel Angel
- Borruel Cubero Fernando
- Contreras Romeral Francisco Javier
- Rios Salmeron Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28460 , F 1, S 8, H M 512429, I/A 1 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-22-28
Información de RIOS SALMERON ANGEL
Mostramos los datos de RIOS SALMERON ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS SALMERON ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos