RIOS ODERO JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de RIOS ODERO JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIOS ODERO JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 15/11/2018 | 08/10/2019 |
TELVENT ENERGIA SA | Presidente | 01/12/2014 | 08/07/2016 |
TELVENT ENERGIA SA | Apoderado | 18/03/2014 | 08/07/2016 |
TELVENT ENERGIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2014 | 08/07/2016 |
TELVENT ENERGIA SA | Consejero | 12/02/2014 | 08/07/2016 |
TELVENT ENERGIA SA | Vicepresidente | 27/05/2014 | 01/12/2014 |
TELVENT ENVIRONMENT SA | Consejero | 19/02/2014 | 21/10/2014 |
TELVENT-SADIEL-ISOTROL UTE | Gerente | 31/01/2012 |
VINCULACIONES DE RIOS ODERO JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS ODERO JESUS MANUEL
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rios Odero Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 154, S 8, H B 57594, I/A 536 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Rios Odero Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 80, S 8, H B 57594, I/A 516 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Consejero
- Rios Odero Jesus Manuel
- Rodriguez Diaz Manuel
- Trueba De Miguel Jose Antonio
Presidente
- Rios Odero Jesus Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 130, S 8, H M 25013, I/A 395 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-28
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Consejero
Presidente
- Rios Odero Jesus Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 125, S 8, H M 25013, I/A 385 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 125, S 8, H M 25013, I/A 385 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Consejero
Vicepresidente
- Rios Odero Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 117, S 8, H M 25013, I/A 373 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 116, S 8, H M 25013, I/A 371 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-28
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Apoderado
- Rios Odero Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 114, S 8, H M 25013, I/A 369 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: TELVENT ENVIRONMENT SA
Consejero
- Rios Odero Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5140 , F 110, S 8, H SE 6680, I/A 86 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-41
Empresa: TELVENT ENERGIA SA
Consejero
- Rios Odero Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26929 , F 112, S 8, H M 25013, I/A 365 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
VER MAS ACTOS
Información de RIOS ODERO JESUS MANUEL
Mostramos los datos de RIOS ODERO JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS ODERO JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos