RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLYPHARMA SA | Apoderado | 18/12/2013 | 05/06/2015 |
MOLYPHARMA SA | Apoderado Solidario | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL
Empresa: MOLYPHARMA SA
Apoderado Mancomunado
- Artieda Gonzalez Granda Juan Ignacio
- Diaz-varela Arrese Begoña
- Diaz-varela Arrese Begoña
- Garcia-calderon Romeo German
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Rios Mitchell Jose-miguel
- Rios Mitchell Jose-miguel
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
Apoderado Solidario
- Elias De Tejada Lozano Jose Maria
- Garcia-calderon Romeo German
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Jimenez Shaw Rafael
- Lluch Tejero Jesus
- Lozano Sanchez Fernando
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Rios Mitchel Jose Miguel
- Rios Mitchell Jose-miguel
- Rodergas Puntas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18943 , F 134, S 8, H M 214351, I/A 36 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Empresa: MOLYPHARMA SA
Apoderado
- Artieda Gonzalez-granda Juan
- Diaz-varela Arrese Begoña
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Lozano Sanchez Fernando
- Rios Mitchel Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18943 , F 131, S 8, H M 214351, I/A 33 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Información de RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS MITCHEL JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos