RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOOVE SERVICIOS COMPARTIDOS SL | Apoderado Solidario | 17/03/2020 | |
MC DIRECTORSHIP SL | Apoderado Mancomunado | 19/08/2019 |
VINCULACIONES DE RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE
Empresa: MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Anton Manuel Ignacio
- Rios Dos Santos Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 82, S 8, H M 609827, I/A 32 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: MOOVE SERVICIOS COMPARTIDOS SL
Apoderado Solidario
- Lopez Anton Manuel Ignacio
- Rios Dos Santos Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39790 , F 212, S 8, H M 707035, I/A 2 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-28
Empresa: SIARGAO DIRECTORSHIP SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Anton Manuel Ignacio
- Rios Dos Santos Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36683 , F 122, S 8, H M 657681, I/A 8 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Empresa: MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Lopez Anton Manuel Ignacio
- Rios Dos Santos Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36097 , F 73, S 8, H M 609827, I/A 16 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-28
Información de RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS DOS SANTOS ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos