RIOS DIAZ SALVADOR
Informe ejecutivo de RIOS DIAZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RIOS DIAZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMIRIOS SL | Administrador Unico | 13/06/2018 | |
INTERPRODEC SL | Administrador Unico | 26/03/2013 | |
INTERPRODEC SL | Liquidador | 26/03/2013 | 26/03/2013 |
GALAMA REFORMAS SL | Administrador Unico | 21/01/2013 | |
GALAMA REFORMAS SL | Liquidador | 21/01/2013 | 21/01/2013 |
INTERPRADE REFORMAS SL | Administrador Unico | 05/07/2012 |
VINCULACIONES DE RIOS DIAZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS DIAZ SALVADOR
Empresa: FAMIRIOS SL
Administrador Unico
- Rios Diaz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4539, L 3448, F 39, S 8, H MA 98070, I/A 3 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-29
Empresa: INTERPRODEC SL
Liquidador
- Rios Diaz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039, L 952, F 74, S 8, H MA 29699, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-29
Empresa: INTERPRODEC SL
Administrador Unico
- Rios Diaz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039, L 952, F 74, S 8, H MA 29699, I/A 2 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-29
Empresa: GALAMA REFORMAS SL
Liquidador
- Rios Diaz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 2347, F 79, S 8, H MA 66944, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-29
Empresa: GALAMA REFORMAS SL
Administrador Unico
- Rios Diaz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435, L 2347, F 79, S 8, H MA 66944, I/A 2 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-29
Empresa: INTERPRADE REFORMAS SL
Administrador Unico
- Rios Diaz Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4351, L 3261, F 163, S 8, H MA 92707, I/A 2 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-29
Información de RIOS DIAZ SALVADOR
Mostramos los datos de RIOS DIAZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS DIAZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos