RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES
Informe ejecutivo de RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IWGTP SL | Administrador Unico | 26/12/2016 | 21/04/2023 |
IWGTP SL | Administrador Solidario | 14/04/2010 | 26/12/2016 |
VINCULACIONES DE RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES
Empresa: IWGTP SL
Administrador Unico
- Rios Corredera Maria-dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 157, S 8, H SS 32541, I/A 4 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-20
Empresa: IWGTP SL
Administrador Unico
- Rios Corredera Maria-dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 156, S 8, H SS 32541, I/A 2 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Empresa: IWGTP SL
Administrador Solidario
- Gardon Rios Joel
- Rios Corredera Maria-dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 156, S 8, H SS 32541, I/A 2 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Empresa: IWGTP SL
Administrador Solidario
- Gardon Rios Joel
- Rios Corredera Maria-dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2470 , F 155, S 8, H SS 32541, I/A 1 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-20
Información de RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES
Mostramos los datos de RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS CORREDERA MARIA-DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos