RIOS BAENA JORGE
Informe ejecutivo de RIOS BAENA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIOS BAENA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOCION RIVERA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 07/02/2013 | 07/02/2013 |
AUTOMOCION RIVERA INTEGRAL SL | Administrador Solidario | 08/11/2012 | 07/02/2013 |
TALLERES RIOS Y SORIANO SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2010 | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE RIOS BAENA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS BAENA JORGE
Empresa: TALLERES 3 J. RIOS NAZARENOS SL
Administrador Unico
- Rios Baena Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5603 , F 32, S 8, H SE 95032, I/A 3 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-41
Empresa: TALLERES 3 J. RIOS NAZARENOS SL
Administrador Unico
- Rios Baena Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5603 , F 32, S 8, H SE 95032, I/A 2 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-41
Empresa: TALLERES 3 J. RIOS NAZARENOS SL
Administrador Solidario
- Castaño Calero Juan Antonio
- Rios Baena Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5603 , F 32, S 8, H SE 95032, I/A 2 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-41
Empresa: TALLERES 3 J. RIOS NAZARENOS SL
Administrador Solidario
- Castaño Calero Juan Antonio
- Rios Baena Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5603 , F 31, S 8, H SE 95032, I/A 1 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-41
Empresa: TALLERES RIOS Y SORIANO SL
Administrador Mancomunado
- Baena Soriano Manuel Angel
- Rios Baena Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5195 , F 194, S 8, H SE 85200, I/A 2 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-41
Empresa: TALLERES RIOS Y SORIANO SL
Administrador Mancomunado
- Baena Soriano Manuel Angel
- Rios Baena Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5195 , F 193, S 8, H SE 85200, I/A 1 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-41
Información de RIOS BAENA JORGE
Mostramos los datos de RIOS BAENA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS BAENA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos