RIONDA MUÑOZ SAMUEL
Informe ejecutivo de RIONDA MUÑOZ SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIONDA MUÑOZ SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINANGROUP ARCHIPIELAGO SL | Socio Unico | 01/07/2011 | |
FINANGROUP ARCHIPIELAGO SL | Administrador Unico | 01/07/2011 | |
PANIFICADORA CASTILLO & ARENAGA SL | Socio Unico | 21/10/2009 | |
PANIFICADORA CASTILLO & ARENAGA SL | Administrador Unico | 21/10/2009 | |
TRADE CONTACT TEGNOLOGIE SL | Administrador Unico | 05/05/2009 | |
TRADE RESEARCH QUALITY SL | Administrador Unico | 27/04/2009 | |
LOGIS ATLANTIC SL | Socio Unico | 02/03/2009 | |
LOGIS ATLANTIC SL | Administrador Unico | 02/03/2009 |
VINCULACIONES DE RIONDA MUÑOZ SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIONDA MUÑOZ SAMUEL
Empresa: THE MIND ECOSOLUTION SL
Apoderado
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2957 , F 216, S 8, H TF 42324, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Empresa: FINANGROUP ARCHIPIELAGO SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 7, S 8, H TF 48907, I/A 1 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: FINANGROUP ARCHIPIELAGO SL
Socio Único
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3193 , F 7, S 8, H TF 48907, I/A 1 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS EL ALQUIMISTA SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 54, S 8, H TF 48487, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-38
Empresa: INDUSTRIAS CARNICAS EL ALQUIMISTA SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3180 , F 52, S 8, H TF 48487, I/A 1 (01/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Empresa: PANIFICADORA CASTILLO & ARENAGA SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 16, S 8, H GC 42529, I/A 1 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-35
Empresa: PANIFICADORA CASTILLO & ARENAGA SL
Socio Único
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1942 , F 16, S 8, H GC 42529, I/A 1 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-35
Empresa: TRADE CONTACT TEGNOLOGIE SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 49, S 8, H TF 45833, I/A 1 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-38
Empresa: TRADE RESEARCH QUALITY SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3093 , F 217, S 8, H TF 45819, I/A 1 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-38
Empresa: LOGIS ATLANTIC SL
Administrador Unico
- Rionda Muñoz Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 91, S 8, H TF 45559, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-38
VER MAS ACTOS
Información de RIONDA MUÑOZ SAMUEL
Mostramos los datos de RIONDA MUÑOZ SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIONDA MUÑOZ SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos