RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UHAGON 10 SA | Apoderado | 18/11/2013 | |
TRUFO VITORIA SL | Administrador Unico | 04/07/2009 |
VINCULACIONES DE RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO
Empresa: UHAGON 10 SA
Administrador Solidario
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 52, S 8, H BI 5084,A , I/ 24 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-48
Empresa: UHAGON 10 SA
Administrador Solidario
- Abad Ruiz Teresa
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 51, S 8, H BI 5084,A , I/ 23 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-48
Empresa: UHAGON 10 SA
Administrador Solidario
- Abad Ruiz Teresa
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 8, S 8, H BI 5084,A , I/ 12 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-48
Empresa: UHAGON 10 SA
Consejero
- Abad Ruiz Teresa
- Cantabrana Gutierrez Ana Isabel
- Rioja Perez Jose Alberto
Presidente
Secretario
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 8, S 8, H BI 5084,A , I/ 12 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-48
Empresa: UHAGON 10 SA
Apoderado
- Abad Ruiz Teresa
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 8, S 8, H BI 5084,A , I/ 11 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-48
Empresa: UHAGON 10 SA
Consejero
- Abad Ruiz Teresa
- Cantabrana Gutierrez Ana Isabel
- Rioja Perez Jose Alberto
Presidente
Secretario
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 7, S 8, H BI 5084,A , I/ 9 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-48
Empresa: TRUFO VITORIA SL
Administrador Unico
- Rioja Perez Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 186, S 8, H VI 14369, I/A 1 (04/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-01
Información de RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOJA PEREZ JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos