RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA
Informe ejecutivo de RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SGE QUALITY SERVICES SL | Apoderado | 24/09/2018 | |
SGE QUALITY SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 20/05/2016 | |
SGE QUALITY SERVICES SL | Apoderado Mancomunado | 20/01/2016 | |
GRASEJE INVERSIONES SL | Apoderado | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA
Apoderado
- Marin Villacañas Jose Manuel
- Rioja Alvarez Maria Gracia
- Romero Barea Jose Manuel
- Valls Puig Maria
- Vaquero Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 19, S 8, H M 35629, I/A 14 (06/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-91-28
Empresa: SGE QUALITY SERVICES SL
Apoderado
- Becerra Soto Vanessa
- Rioja Alvarez Maria Gracia
- Valls Puig Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1886 , F 64, S 8, H NA 37471, I/A 4 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-31
Empresa: SGE QUALITY SERVICES MARTORELL SL
Apoderado Mancomunado
- Becerra Soto Vaenssa
- Rioja Alvarez Maria Gracia
- Valls Puig Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46185 , F 109, S 8, H B 512273, I/A 3 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-08
Empresa: SGE QUALITY SERVICES ORKOIEN SL
Apoderado
- Becerra Soto Vanessa
- Rioja Alvarez Maria Gracia
- Valls Puig Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1881 , F 2, S 8, H NA 37359, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-31
Apoderado
- Rioja Alvarez Maria Gracia
- Valls Puig Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 15, S 8, H M 35629, I/A 6 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: SGE QUALITY SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Rioja Alvarez Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43736 , F 72, S 8, H B 436892, I/A 16 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-08
Empresa: SGE QUALITY SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
- Rioja Alvarez Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43736 , F 71, S 8, H B 436892, I/A 13 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Empresa: GRASEJE INVERSIONES SL
Apoderado
- Rioja Alvarez Maria Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43705 , F 184, S 8, H B 436046, I/A 2 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-08
Información de RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA
Mostramos los datos de RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOJA ALVAREZ MARIA GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos